CDU-Fraktion |
Ältestenrat | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.07.2019 | 10.09.2024 | von 23.07.2019 bis 10.09.2024 | |
Ausschuss für Technik und Umwelt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.07.2019 | 10.09.2024 | von 23.07.2019 bis 10.09.2024 | |
Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Bürgerschaftliches Engagement | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.03.2018 | 10.09.2024 | von 26.03.2018 bis 10.09.2024 | |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktions-Mitglied | Fraktions-Mitglied | 26.03.2018 | 10.09.2024 | von 26.03.2018 bis 10.09.2024 | |
Gemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.03.2018 | 02.10.2024 | von 26.03.2018 bis 02.10.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Haushaltsstrukturkommission | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.07.2023 | | von 06.07.2023 | |
Ortsvorsteher |
Ortschaftsrat Weiler | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | | | |